天眼查App显示,近日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司发生工商变更,楼宇光卸任两公司法定代表人、董事长,均由张新接任。值得一提的是,近日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,其注册资本3440亿元,法定代表人也为张新。 国家集成电路产....
阮健弘已经出任国家统计局副局长,曾任央行新闻发言人。...
2024年1月20日上午,中央组织部有关负责同志出席国家医疗保障局领导干部会议,宣布中央决定:章轲同志任国家医疗保障局党组书记。...
新浪科技讯1月5日上午消息,人社部官方网站宣布,国务院任免国家工作人员,其中任命董昕为国家广播电视总局副局长。 此前就有传闻称,中国移动总经理董昕将调任政府部门担任领导职务。中国移动官网管理层介绍中,也已没有董昕。 资料显示,董昕现年56岁,于1989年取得北京邮电大学本科学士学位,并...
来源:人社部网站 国务院任免国家工作人员。 任命刘苏社为国家发展和改革委员会副主任;任命陆磊为中国人民银行副行长;任命吴海平为海关总署副署长;任命孟扬为国家市场监督管理总局副局长;任命付万军为国家金融监督管理总局副局长;任命李路明为清华大学校长(副部长级)。 免去孟扬的国务院副秘书长...
金融监管总局成立后出现首次高层人事变动。 12月8日,据人社部网站消息,国务院任免国家工作人员,免去曹宇的国家金融监督管理总局副局长职务。 曹宇出生于1963年11月,山东蓬莱人,1984年12月入党,1985年8月参加工作,在职研究生学历,经济学博士学位。 在从事金融监管工作之前,...
每经记者肖世清 每经编辑张益铭 11月24日,外汇局网站消息,当日下午,国家外汇管理局召开干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定:朱鹤新任中国人民银行党委委员、国家外汇管理局党组书记。免去潘功胜国家外汇管理局党组书记职务。 《每日经济新闻》记者注意到,朱鹤新曾在央行有过...
11月24日金融一线消息,国家金融监督管理总局湖北监管局官网显示,庞雪峰已任该局党委书记、局长。庞雪峰此前担任中国华融资产管理股份有限公司党委委员、纪委书记。...
11月24日金融一线消息,国家金融监督管理总局新疆监管局官网更新领导名单,田宝出任国家金融监督管理总局新疆监管局局长。田宝此前担任国家金融监督管理总局辽宁监管局副局长。 公开信息显示,田宝,男,汉族,1972年9月生,中共党员,博士研究生学历,经济学博士学位,现任国家金融监督管理总局新疆监管....