来源: 保险人事 近日,保险人事获悉,国家金融监管总局青海局原副局长于冰已调任广西局,出任党委委员、纪委书记。 于冰,1973年出生,经济学学士学位,是在银保监管系统经验非常丰富的女干部,此前在青海局工作多年。 国家金融监督管理总局广西监管局作为国家金融监督管理总局的派出机构,负责...
原标题:非法收受财物1776万余元刘立宪受贿案一审开庭 2024年9月12日,山东省德州市中级人民法院一审公开开庭审理了中国工商银行股份有限公司原党委委员、纪委书记刘立宪受贿案。 山东省德州市人民检察院起诉指控:1998年至2022年,被告人刘立宪利用担任最高人民检察院检察技术局局...
稍早前,基金人事曾报道,广银理财首席合规官栾雪剑已出任汇华理财首席合规官。同时,广银理财副总裁吴铮兼任首席合规官。近日,基金人事又获悉,广发总行党群工作部党建工作处高级经理姚腾华已任广银理财党委委员、纪委书记。 姚腾华,1985年10月生,本科学历(广东金融学院金融学专业),硕士学位(重庆大....
来源:财经众议院 资产规模超过11万亿的招商银行,前纪委书记在转岗招商证券副总裁一年后,突然辞职。 8月12日晚间,招商证券发布公告,公司董事会于当日收到副总裁熊开递交的书面辞职报告,熊开因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。根据相关规定,熊开的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 ...
蓝鲸新闻8月12日讯(记者王婉莹)今日,招商证券(600999.SH)公告称,公司董事会8月12日收到公司副总裁熊开递交的书面辞职报告。熊开因个人原因,申请辞去公司副总裁职务。根据相关规定,熊开的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。招商证券表示,熊开确认与公司董事会无任何意见分歧,并将继续为...
8月6日金融一线消息,光大银行官网“高级管理层”一栏最新更新显示,武剑已任该行党委副书记、纪委书记。 据光大银行官网介绍,武剑自2024年6月起任该行党委副书记、纪委书记。武剑历任中国建设银行风险管理部总经理助理,上海浦东发展银行风险政策管理部总经理,中央汇金投资有限责任公司派出中国光大集.....
来源:金融人事mini 7月26日,在广发银行2024年上半年工作会议上,行长王凯表示,本行总资产达3.53万亿元,营收、净利超额完成目标,成功发行300亿元永续债,资本充足率达到历史高位。 人事方面,上半年四位高管正式到任后,广发银行管理层又出现变动。 近日,银行人事注意到,广发银...
邮储银行管理层将出现今年来首次变动。 银行人事最新获悉,邮储银行纪委书记王飞将调任中国集邮总公司“一把手”。 此外,本期银行人事还汇总了邮储银行近期地方分行的人事调整。 王飞下一站已定 王飞,1972年10月出生,中国人民大学经济学博士,高级经济师。曾任中国邮政集团公司人力资源...
21世纪经济报道见习记者郭聪聪北京报道 7月17日,据九江市纪委监委消息,江西省农村信用社联合社(下称“江西省联社”)赣北区域审计中心副主任朱四荣涉嫌严重违纪违法,主动向组织交代问题,目前正接受江西省纪委省监委驻省农村信用社联合社纪检监察组纪律审查和九江市永修县监委监察调查。 公开信...
6月27日晚间,两家券商发布人事变动公告。 光大证券(维权)发布公告称,付建平因工作调整原因,辞去副总裁职务;华西证券副总经理、首席运营官、首席信息官祖强因达到退休年龄辞任。 光大证券人事持续变动 光大证券发布公告称,董事会于2024年6月27日收到副总裁付建平的辞任报告。因工作调...